Serviço Militar ( Marinha ) por 10 anos.
Eletricista Instalador e manutenção.
Motorista.
Vigilante.
Conhecimentos
Formado em Vigilante pela OAT em em Junho de 2004, com adestramento de tiro, defesa pessoal, primeiros socorros e combate a incêndio. Cursado em combate a incêndio pelo Ministério da Marinha. Curso de noções básicas de segurança no trabalho pelo SENAI. Formação anterior em eletricidade predial e manutenção.
Experiência profissional
Camp D'or Hospital de Clínicas Ltda.
Função: Vigia. Período: atual.
Fábrica de Rendas Arp S/A
Função: Eletricista Instalador
Período: 01/09/1995 a 14/11/1996
Ministério da Marinha
Função: Militar graduado como cabo
Período: 02/02/1985 a 30/09/1994