Conhecimentos em Telefonia (Instalação de Redes Internas e Externas), Técnico em LP de Dados, Instalação de PABX, Montagem de Quadro interno, Operador de Empilhadeira, Brigada de incêndio (Bombeiro Industrial).
Experiência profissional
Empresa: Transporte Iazzet (Gimba - Materiais para Escritório)
Cargo: Motorista
Função: Motorista/Entregador
Período: 22 de fevereiro de 2002 até 16 de setembro de 2003
Empresa: CCBR Catel
Cargo: Motorista
Função: Motorista/Instalador (Rede Telefônica)
Período: 01 de março de 1999 à 14 de novembro 2001
Empresa: Itacomp Tecnologia da Amazônia
Cargo: Motorista de diretoria
Função: Motorista de diretoria
Período: 01 setembro de 1994 à 14 de Janeiro de 1997
Empresa: Construtel
Cargo: Motorista
Função: Motorista/Instalador
Período: 09 de abril de 1992 à 21 de janeiro de 1994
Escolaridade
Instituição: E.E. P. S. G. Prof. Alice Velho Teixeira
Graduação: 2º Grau Completo